Ответы на вопрос:
Главы Правительства: 1923-1991
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
27 марта 1958 — 15 октября 1964 Хрущев Никита Сергеевич
15 октября 1964 — 23 октября 1980 Косыгин Алексей Николаевич
23 октября 1980 — 27 сентября 1985 Тихонов Николай Александрович
27 сентября 1985 — 14 января 1991 Рыжков Николай Иванович
Объяснение:
19 декабря 1930 — 6 мая 1941 Молотов Вячеслав Михайлович
6 мая 1941 — 15 марта 1946 Сталин Иосиф Виссарионович
Председатель Совета Министров СССР
19 марта 1946 — 5 марта 1953 Сталин Иосиф Виссарионович (x)
Днями Україна відзначала День Соборності – 22 січня 1919 року було проголошено акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Утім, сталася ця визначна подія за дуже непростих умов: на Заході точилася війна з поляками, а зі Сходу сунули більшовики. Про події зими-весни 1919 року Радіо Свобода розмовляло з істориком, який досліджує збройні конфлікти тієї доби, Михайлом Ковальчуком.
Наприкінці 1918 року Директорія УНР повалила режим гетьмана Скоропадського. Лідери Директорії тріумфально увійшли до Києва. За цих умов не зовсім зрозумілий початок українсько-більшовицької війни, адже під час антигетьманського повстання між Директорією та більшовиками конфлікту не було.
Популярно: История
-
322fase32202.12.2020 09:35
-
Lumenarix24.03.2022 14:42
-
Артёмка1209704.11.2021 08:23
-
тошка1201.05.2021 16:40
-
Parastaev12.07.2021 20:27
-
никтма28.03.2020 14:45
-
mrzaizat18.02.2023 12:14
-
Ymnichkaaaaaa05.06.2023 19:14
-
malaya10810.01.2022 02:57
-
grimm330066Flippoo29.01.2021 20:02